宋瀾濤先生,1965年出生,清華大學(xué)本科、大連理工大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。2013年1月至 2023年7月,曾擔(dān)任啟迪水務(wù)集團(tuán)有限公司(香港)董事長;江西誠志日化有限公司董事長兼總經(jīng)理;啟迪科技城集團(tuán)有限公司高級副總裁;亞都科技集團(tuán)有限公司總經(jīng)理;啟迪科技服務(wù)有限公司副總經(jīng)理;江西誠志永豐藥業(yè)有限責(zé)任公司董事長;紹興喬波冰雪世界體育發(fā)展有限公司總經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)任公司第十一屆董事會副董事長、總裁。
李劉宏先生,1985年出生,清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院工商管理碩士,中央黨校政治經(jīng)濟(jì)學(xué)博士在讀。2023年至今任啟迪環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)、啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)董事長;2016年至今任四川啟迪科技發(fā)展有限公司董事等職務(wù)、四川啟迪之星企業(yè)孵化器有限公司董事長等職務(wù);2015 年至 2016年任云南啟迪實業(yè)發(fā)展有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書,啟迪科技城集團(tuán)董事長助理等職務(wù)?,F(xiàn)任公司黨總支書記、執(zhí)行總裁。
胡智波先生,1981年出生,本科學(xué)歷,歷任啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)集團(tuán)副總經(jīng)理、董事會秘書,江蘇啟迪科技園發(fā)展有限公司戰(zhàn)略市場部高級經(jīng)理、寧波啟迪科技園發(fā)展有限公司運營總監(jiān)、啟迪網(wǎng)安和眾科技發(fā)展有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書等職務(wù)。現(xiàn)任公司第十一屆董事會董事、第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員、副總裁。
丁曼如女士,1971年出生,本科學(xué)歷。丁曼如女士任大生啟迪(北京)有限公司副總經(jīng)理:2020年12月至今,丁曼如女士歷任濟(jì)南騰笙環(huán)??萍加邢薰靖倍麻L、董事長;2022年5月至今,丁曼如女士歷任山東啟迪濟(jì)能環(huán)保科技有限公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。現(xiàn)任公司副總裁。
張維婭女士,1977年出生,碩士研究生學(xué)歷,自2004年2月歷任公司證券事務(wù)代表、監(jiān)事、證券部總經(jīng)理以及董事會辦公室主任、董事會秘書等職務(wù)?,F(xiàn)任公司副總裁。
徐彬先生,1966年出生,畢業(yè)于中國人民大學(xué),曾任啟迪科技城集團(tuán)有限公司副總裁、寧波啟迪科技城發(fā)展有限公司董事長、揚州啟迪科技城發(fā)展有限公司董事長?,F(xiàn)任公司總工程師。
暢敞先生,1984年出生,碩士研究生學(xué)歷。2022年10月至2023年6月,任啟迪科技服務(wù)有限公司財務(wù)總監(jiān);2021年9月至2022年10月任山西證券股份有限公司資產(chǎn)管理部總監(jiān);2020年2月至2021年7月任百瑞信托有限責(zé)任公司北京業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理;2010年7月至 2019年7月歷任北京國際信托有限公司證券業(yè)務(wù)一部總經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理、高級經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)任公司第十一屆董事會董事兼財務(wù)總監(jiān)。
孫華超女士,1988年出生,碩士研究生學(xué)歷。2019年至2021年在中國政法大學(xué)就讀,2021年取得工商管理專業(yè)碩士學(xué)位。2021.09-2024.02歷任啟迪控股股份有限公司投資經(jīng)理、財金工作組秘書長職務(wù);2023.02-2024.02任北京啟迪清云能源科技有限公司董秘職務(wù);2022.11-2024.02任北京啟迪清潔能源科技有限公司副總經(jīng)理兼董秘職務(wù);2022.09-2024.02 任啟迪科技服務(wù)有限公司董秘辦副主任職務(wù);2022.07-2024.02任天津啟迪簡石清潔能源投資管理中心(有限合伙)董秘職務(wù);2021.11-2024.02任啟迪退役軍人創(chuàng)業(yè)工作指導(dǎo)委員會辦公室副主任職務(wù)。現(xiàn)任公司董事會秘書。